МЕНЮ
Телефон: +7 (8172) 708-300
+7 (921) 716-83-00
ТРЦ "Мармелад", офис 504
Телефон:
+7 (8172) 708-300
+7 (921) 716-83-00
ТРЦ "Мармелад",
офис 504
Интеллект-центр «Мемори III»
Курсы для тренировки памяти, скорочтения, внимания для детей и взрослых

Хитрости устного счета

Хитрости устного счета.

Казалось бы, зачем нам сегодня устный счет? Ведь калькулятор есть в любом телефоне.

А вот зачем!

-учимся концентрировать свое внимание

-увеличиваем объем оперативной памяти

-выполняем гимнастику для мозга.

Как видите, считать в уме полезно человеку в любом возрасте. На занятиях по скорочтению мы считаем в уме в обязательном порядке.

Существует много приемов упрощения арифметических действий. И сегодня мы расскажем о некоторых из них.

 

Складываем в уме трехзначные числа

Вначале разбираем трехзначные числа на сотни, десятки, единицы и поочередно их приплюсовываем.

Пример:

249+533=(200+500)+(40+30)+(9+3)=782

Вычитаем в уме трехзначные числа

Вычитаем по частям и в указанном порядке: сотни, десятки, единицы.

Пример:

843-596=843-500-90-6=343-90-6=253-6=247 

Умножаем на 5

Число 5 - это половина от 10 (10:2). Поэтому сначала умножаем на 10, затем полученное делим пополам.

Пример:

326*5=(326*10):2=3260:2=1630

Делим на 5

 Сначала умножаем на 2, а затем полученное делим на 10.

326:5=(326*2):10=652:10=65,2.

 

Умножаем двузначное число на 11.
Для этого цифры этого числа раздвигаем и в середину ставим сумму этих цифр.
Примеры.

 23*11=253, т. к. 2+3=5;

 68*11 = 748, т.к. 6 + 8 = 14 то число десятков будет равно 4, а цифра сотен увеличится на единицу и будет равна 7.

Умножаем на 9

Чтобы умножить число на 9, его надо умножить на 10 и вычесть из полученного умножаемое число.

Пример:

37*9=37*10 - 37=370-37=333

Быстро возводим в квадрат
Этот прием поможет быстро возвести в квадрат двузначное число, которое заканчивается на 5. Умножаем первую цифру саму на себя +1, а в конце дописываем 25. Вот и все! 
252 = (2 * (2 + 1)) и 25 
2*3 = 6 
Ответ: 625

 

Умножаем на 4
Сначала надо просто умножить на 2, а затем опять умножить на 2: 
58*4 = (58*2) + (58*2) = (116) + (116) = 232

Умножаем многозначные числа
Если нужно умножать большие числа, причем одно из них — четное, можно просто перегруппировать их, чтобы получить ответ: 
32*125 все равно, что: 
16*250 все равно, что: 
8*500 все равно, что: 
4*1000 = 4000

 

Очень надеемся, что наши советы помогут Вам и Вашим детям!

Успехов в устных вычислениях!

 

Автор: Иванова Жанна, Интеллект-центр «Мемори111».